序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:温氏食品集团股份有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-08-15;
|
投资人:温氏食品集团股份有限公司,出资额:2900( + 190% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2022-10-08;
|
2 | 2022-10-19 | 投资人(股权)变更 |
投资人:温氏食品集团股份有限公司 ;
|
投资人:温氏食品集团股份有限公司 ;
|
3 | 2022-10-19 | 注册资本(金)变更 |
1000万元
|
2900万元( + 190% )
|
4 | 2022-07-13 | 其他变更 |
姓名:阮利,职务:监事;姓名:陈水华,职务:执行董事;姓名:刘兵,职务:经理;
|
姓名:阮利,职务:监事;姓名:刘兵,职务:经理;姓名:刘国军,职务:执行董事;
|
5 | 2022-07-13 | 法定代表人变更 |
陈水华
|
刘国军
|
6 | 2022-03-03 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:阮利,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:郭品鸿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:郭品鸿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:陈水华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:执行董事,姓名:陈水华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:刘兵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:监事,姓名:阮利,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
7 | 2021-05-17 | 法定代表人变更 |
陈海枫
|
陈水华
|
8 | 2021-05-17 | 其他变更 |
姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:郭品鸿,职务:经理;姓名:阮利,职务:监事;
|
姓名:郭品鸿,职务:经理;姓名:阮利,职务:监事;姓名:陈水华,职务:执行董事;
|
9 | 2018-09-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:广东温氏食品集团股份有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-08-15;
|
投资人:温氏食品集团股份有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-08-15; [名称变更]
|
10 | 2018-09-25 | 其他变更 |
姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:曾亚古,职务:监事;姓名:郭品鸿,职务:经理;
|
姓名:陈海枫,职务:执行董事;姓名:郭品鸿,职务:经理;姓名:阮利,职务:监事;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付