序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘小明*,武耐平
|
范婷婷,刘小明*
|
2 | 2020-02-20 | 住所 |
北京市西城区广安门南滨河路31号4幢二层B2301室
|
北京市西城区马连道南街2号院8号楼三层313室
|
3 | 2019-09-25 | 投资人 |
刘小明*,自然人股东,武耐平,自然人股东
|
刘小明*,自然人股东,武耐平,自然人股东
|
4 | 2019-09-25 | 注册资本 |
100万
|
360万
|
5 | 2016-06-22 | 住所 |
北京市西城区车公庄大街9号院2号楼503室
|
北京市西城区广安门南滨河路31号4幢二层B2301室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付