序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;产品设计;模型设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;自然科学研究和试验****展;工程和技术研究和试验****展;销售日用品、服装、鞋帽、文化体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;产品设计;模型设计;教育咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;自然科学研究和试验****展;工程和技术研究和试验****展;销售日用品、服装、鞋帽、文化体育用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2018-10-17 | 注册资本 |
100万
|
110.8万( + 10.8% )
|
3 | 2018-10-17 | 注册资本 |
100
|
110.8( + 10.8% )
|
4 | 2018-10-17 | 投资人 |
刘建军 自然人股东周岩 自然人股东 [退出]
|
刘建军 自然人股东苏成刚 自然人股东 [新增]刘明 自然人股东 [新增]孟影 自然人股东 [新增]吕鹏全 自然人股东 [新增]
|
5 | 2018-10-17 | 注册资本 |
100万元
|
110.8万元( + 10.8% )
|
6 | 2017-04-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
周岩 执行董事;周岩 经理;刘建军 监事
|
刘建军 执行董事;刘建军 经理;周岩 监事
|
7 | 2017-04-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘建军,周岩*
|
刘建军*,周岩
|
8 | 2017-04-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
周岩* 执行董事周岩* 经理刘建军 监事
|
刘建军* 执行董事刘建军* 经理周岩 监事
|
9 | 2017-04-10 | 法定代表人 |
周岩
|
刘建军
|
10 | 2017-03-08 | 登记管辖变更 |
北京市石景山区市场监督管理局
|
北京市海淀区市场监督管理局
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付