序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
刘星星 *** 备案手机:***
|
刘星星 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
刘星星 *** 备案手机:***
|
刘星星 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-08-08 | 联络员备案 |
李斌 *** 备案手机:***
|
刘星星 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-08-08 | 财务负责人 |
马婷 ***
|
成吉辉 ***
|
5 | 2019-08-08 | 法定代表人变更 |
李斌
|
刘星星
|
6 | 2019-08-08 | 股东变更 |
李斌 , [退出]谭黄清
|
刘星星 , [新增]谭黄清
|
7 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
李斌 *** 备案手机:***
|
李斌 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
李斌 *** 备案手机:***
|
李斌 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-08 | 联络员备案 |
马婷 *** 备案手机:***
|
李斌 *** 备案手机:***
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付