序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 投资人(股权)变更 |
鲁迅文化基金会; [退出]上海达基投资有限公司;
|
上海达基投资有限公司;天录文化****展(上海)有限公司; [新增]
|
2 | 2021-03-31 | 法定代表人变更 |
刘海涛
|
刘海涛
|
3 | 2021-03-31 | 章程备案 |
无
|
2021-03-15章程备案
|
4 | 2021-03-31 | 监事备案 |
张喆 [退出]
|
牧戡宇 [新增]
|
5 | 2021-03-31 | 董事备案 |
刘海涛阮春 [退出]庞金珠 [退出]
|
刘海涛
|
6 | 2018-08-20 | 监事备案 |
魏澄 [退出]
|
张喆 [新增]
|
7 | 2018-08-20 | 董事备案 |
刘海涛沈光平 [退出]朱穆人 [退出]
|
刘海涛庞金珠 [新增]阮春 [新增]
|
8 | 2017-05-23 | 一般经营项目变更 |
投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,投资咨询,知识产权代理(除专利代理),文化艺术交流活动策划,财务咨询(不得从事代理记账)
|
投资管理,资产管理
|
9 | 2017-05-23 | 经营范围变更 |
投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,投资咨询,知识产权代理(除专利代理),文化艺术交流活动策划,财务咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
10 | 2017-05-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-05-10章程修正案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付