序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-24 | 负责人变更 |
赵国栋 [退出]
|
刘霞 [新增]
|
2 | 2018-04-24 | 负责人变更 |
李学军 [退出]
|
赵国栋 [新增]
|
3 | 2016-11-21 | 负责人变更 |
刘凤全 [退出]
|
李学军 [新增]
|
4 | 2016-11-21 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各种人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险业务、咨询和代理服务;国家保险监督管理部门批准的其它业务。
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各种人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险业务、咨询和代理服务;国家保险监督管理部门批准的其它业务。(按《经营保险业务许可证》核定的期限和范围从事经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
金凌西 备案手机:*****
|
蒋军 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2014-11-25 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付