序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-03-19
|
|
2 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
叶宏章
|
|
3 | 2019-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶宏章
|
|
4 | 2019-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
叶宏章 [退出]黄小兵厉莉万金娣
|
|
5 | 2015-01-28 | 股东变更 |
叶宏章黄小兵厉莉
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付