序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢金荣
|
吴建民
|
2 | 2020-07-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴建民
|
卢金荣
|
3 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建民经理宋亚顺监事吴建民执行董事
|
吴建民经理宋亚顺监事卢金荣执行董事 [新增]
|
4 | 2019-08-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宋亚顺; [退出]吴建民;
|
吴建民;
|
5 | 2019-08-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-07-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-07-18
|
|
7 | 2017-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建民经理王凤祥监事 [退出]吴建民执行董事
|
吴建民经理宋亚顺监事 [新增]吴建民执行董事
|
8 | 2017-06-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王凤祥; [退出]吴建民;
|
宋亚顺; [新增]吴建民;
|
9 | 2016-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建民经理卢金荣监事 [退出]吴建民执行董事
|
吴建民经理王凤祥监事 [新增]吴建民执行董事
|
10 | 2016-05-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴建民;卢金荣; [退出]
|
王凤祥; [新增]吴建民;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付