序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:南丰县桔元丰投资****展集团有限责任公司,出资额:12100万,占100%,出资方式:货币,实物,出资时间:2016-03-04;
|
投资人:南丰县城市投资****展集团有限公司,出资额:12100万,占100%,出资方式:货币,实物,出资时间:2016-03-04;
|
2 | 2022-08-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:南丰县桔元丰投资****展集团有限责任公司 ;
|
投资人:南丰县城市投资****展集团有限公司 ;
|
3 | 2022-08-23 | 董事备案 |
职务:董事长,姓名:吴志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:邓志勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:裴春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:裴春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:吴志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:赵磊坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:邓志勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:胡安,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:颜慧萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:监事,姓名:胡安,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:裴春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:裴春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:吴志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:颜慧萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:赵磊坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
4 | 2022-08-22 | 其他变更 |
姓名:黄小春,职务:董事;姓名:杨建华,职务:董事;姓名:徐亮开,职务:董事;姓名:李强,职务:监事会主席;姓名:邓志勇,职务:经理;姓名:陈军,职务:监事;姓名:王丽红,职务:监事;姓名:李相耀,职务:董事;姓名:陆志强,职务:董事;姓名:曾春兰,职务:董事长;姓名:邓志勇,职务:董事;
|
姓名:裴春,职务:董事;姓名:饶娟,职务:监事;姓名:吴志坚,职务:董事长;姓名:邓志勇,职务:经理;姓名:赵磊坚,职务:监事会主席;姓名:胡安,职务:监事;姓名:颜慧萍,职务:董事;姓名:邓志勇,职务:董事;
|
5 | 2022-08-22 | 法定代表人变更 |
曾春兰
|
吴志坚
|
6 | 2022-08-22 | 住所变更 |
江西省抚州市南丰县新建路6号
|
江西省抚州市南丰县琴城镇傩乡大道桔都文化传播中心20楼
|
7 | 2019-09-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:南丰县城市建设投资****展有限公司 ; [退出]
|
投资人:南丰县桔元丰投资****展集团有限责任公司 ; [新增]
|
8 | 2019-09-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:南丰县城市建设投资****展有限公司,出资额:12100万,占100%,出资方式:货币,实物,出资时间:2016-03-04; [退出]
|
投资人:南丰县桔元丰投资****展集团有限责任公司,出资额:12100万,占100%,出资方式:货币,实物,出资时间:2016-03-04; [新增]
|
9 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
邓志勇
|
曾春兰
|
10 | 2019-09-04 | 其他变更 |
姓名:谢小龙,职务:董事长;姓名:杨建华,职务:董事;姓名:徐亮开,职务:董事;姓名:黄小春,职务:董事;姓名:李相耀,职务:董事;姓名:李强,职务:监事会主席;姓名:邓志勇,职务:经理;姓名:邓志勇,职务:董事;姓名:陈军,职务:监事;姓名:王丽红,职务:监事;姓名:陆志强,职务:董事;
|
姓名:黄小春,职务:董事;姓名:杨建华,职务:董事;姓名:徐亮开,职务:董事;姓名:李强,职务:监事会主席;姓名:邓志勇,职务:经理;姓名:陈军,职务:监事;姓名:王丽红,职务:监事;姓名:李相耀,职务:董事;姓名:邓志勇,职务:董事;姓名:陆志强,职务:董事;姓名:曾春兰,职务:董事长;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付