序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 住所 |
北京市海淀区花园东路10号7层701号
|
北京市海淀区北太平庄路25号一幢五层501A号
|
2 | 2021-08-09 | 注册资本 |
3871万人民币元
|
4171万人民币元
|
3 | 2018-11-27 | 营业期限 |
-
|
-
|
4 | 2018-11-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
仇静,史嘉伟,许崇豪,周佑融*
|
陈远,仇静,李英瑞,潘义铭,史学晶,王得省,许崇豪,周佑融*
|
5 | 2018-03-01 | 投资人 |
莱斯特股份有限公司,外国(地区)企业,深圳市融欧科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市融亚科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市祺乐融科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市祺亚科技商行(有限合伙),法人股东,胜龙有限公司,外国(地区)企业,雅凯控股有限公司,外国(地区)企业,永讯投资有限公司,外国(地区)企业,珠海市浚源投资咨询部(普通合伙),法人股东
|
德轩投资有限公司,外商投资企业,得盛实业有限公司,外商投资企业,深圳市融欧科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市融亚科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市祺乐融科技商行(有限合伙),法人股东,深圳市祺亚科技商行(有限合伙),法人股东,胜龙有限公司,外国(地区)企业,雅凯控股有限公司,外国(地区)企业,永讯投资有限公司,外国(地区)企业,珠海市浚源投资咨询部(普通合伙),法人股东
|
6 | 2017-01-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈宣文,仇静,史嘉伟,许崇豪,周佑融*
|
仇静,史嘉伟,许崇豪,周佑融*
|
7 | 2016-06-13 | 注册资本 |
1200万美元
|
550万美元
|
8 | 2014-05-07 | 投资人 |
北京信达凯投资顾问有限公司,法人股东,北京智信成投资顾问有限公司,法人股东,炬力北方(香港)科技有限公司,外国(地区)企业,炬力集成电器设计有限公司,法人股东,莱斯特股份有限公司,外国(地区)企业,胜龙有限公司,外国(地区)企业,雅凯控股有限公司,外国(地区)企业,永讯投资有限公司,外国(地区)企业,珠海辰创投资咨询有限公司,法人股东,珠海炬诚投资咨询有限公司,法人股东
|
炬力北方(香港)科技有限公司,外国(地区)企业,炬力集成电器设计有限公司,法人股东,莱斯特股份有限公司,外国(地区)企业,胜龙有限公司,外国(地区)企业,雅凯控股有限公司,外国(地区)企业,永讯投资有限公司,外国(地区)企业,珠海市浚源投资咨询部(普通合伙),法人股东
|
9 | 2014-02-28 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
1 炬力北方(香港)科技有限公司 350 外国(地区)企业; 2 炬力集成电器设计有限公司 200 法人股东; 3 雅凯控股有限公司 189 外国(地区)企业; 4 永讯投资有限公司 129.5 外国(地区)企业; 5 莱斯特股份有限公司 73.2 外国(地区)企业; 6 北京信达凯投资顾问有限公司 60.15 法人股东; 7 胜龙有限公司 58.56 外国(地区)企业; 8 珠海炬诚投资咨询有限公司 48.6 法人股东; 9 珠海辰创投资咨询有限公司 48.54 法人股东; 10 北京智信成投资顾问有限公司 42.45 法人股东;
|
[{"姓名/名称":"炬力北方(香港)科技有限公司","序号":"1","投资人类型":"外国(地区)企业"},{"姓名/名称":"永讯投资有限公司","序号":"2","投资人类型":"外国(地区)企业"},{"姓名/名称":"雅凯控股有限公司","序号":"3","投资人类型":"外国(地区)企业"}]
|
10 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人)1 杨士聪* 董事长 2 郑文昌 董事 3 邓禹 董事 4 邓禹 总经理 5 白志康 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人)1 杨士聪* 董事长 2 郑文昌 董事 3 邓禹 董事 4 邓禹 总经理 5 白志康 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付