序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-12 | 指定联系人 |
熊自星
|
周建宇
|
2 | 2019-07-12 | 成员 |
郑凯森(执行董事),郑凯森(总经理),章丽云(监事)
|
周建宇(执行董事),周建宇(总经理),廖锡实(监事)
|
3 | 2019-07-12 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑良美 50.0(万元)50.00% 郑凯森 50.0(万元)50.00%
|
周建宇 30.0(万元)30.00% 廖锡实 70.0(万元)70.00%
|
4 | 2019-07-12 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
郑凯森
|
周建宇
|
5 | 2019-07-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2019-07-12 | 章程备案 |
2017-06-07
|
2019-07-12
|
7 | 2019-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2019-07-12 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2017-06-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-04-25
|
2017-06-07
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付