序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡竞
|
周洪波
|
2 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡竞、孙岩
|
周洪波、刘福强
|
3 | 2021-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛伟星
|
蔡竞
|
4 | 2021-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛伟星 [退出]孙岩
|
蔡竞 [新增]孙岩
|
5 | 2019-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤沸 [退出]孙岩
|
牛伟星 [新增]孙岩
|
6 | 2019-01-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤沸
|
牛伟星
|
7 | 2016-05-13 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****8
|
8 | 2016-05-13 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****8
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付