序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高养娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭佩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 景利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈先锋; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出]姓名: 王朵; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 杜建勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 高养娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭佩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 景利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王朵; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
2 | 2021-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李震
|
周雷
|
3 | 2021-01-12 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安航空产业投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 2.5企业名称: 西安航天基地创新投资有限公司; 出资额: 3000; 百分比: 7.5企业名称: 西安经开金融控股有限公司; 出资额: 6000; 百分比: 15企业名称: 西安高新技术产业风险投资有限责任公司; 出资额: 10000; 百分比: 25企业名称: 西安投资控股有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 50 [退出]
|
企业名称: 西安航空产业投资有限公司; 出资额: 1000; 百分比: 2.5企业名称: 西安航天基地创新投资有限公司; 出资额: 3000; 百分比: 7.5企业名称: 西安经开金融控股有限公司; 出资额: 6000; 百分比: 15企业名称: 西安高新技术产业风险投资有限责任公司; 出资额: 10000; 百分比: 25企业名称: 西安产业投资基金有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 50 [新增]
|
4 | 2020-03-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至:
|
营业期限至: 2034-04-02
|
5 | 2020-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高养娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭佩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 景利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王朵; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 高养娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郭佩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 景利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈先锋; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 王朵; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2020-03-09 | 章程修正案备案 |
|
备案章程修正案
|
7 | 2019-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建利
|
李震
|
8 | 2019-05-13 | 投资者变更 |
刘建利 [退出]
|
李震 [新增]
|
9 | 2019-05-13 | 名称变更 |
*****J
|
西安君创投资有限公司
|
10 | 2019-05-13 | 主要人员备案 |
姓名: 宫蒲玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 何琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 姜米娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 康淙铂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李文龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘建利; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 高养娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郭佩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 景利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李震; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 李卓峻; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王朵; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付