序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:万耀文 ; [退出]投资人:罗晓兰 ; [退出]
|
投资人:孙涛 ; [新增]投资人:乔风英 ; [新增]
|
2 | 2021-09-16 | 法定代表人变更 |
罗晓兰
|
孙涛
|
3 | 2021-09-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:万耀文,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]投资人:罗晓兰,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]
|
投资人:孙涛,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]投资人:乔风英,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]
|
4 | 2021-09-16 | 其他变更 |
姓名:罗晓兰,职务:执行董事;姓名:万耀文,职务:监事;姓名:罗晓兰,职务:经理;
|
姓名:乔风英,职务:监事;姓名:孙涛,职务:执行董事;姓名:孙涛,职务:经理;
|
5 | 2020-06-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈岚玲,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]投资人:樊磊,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]
|
投资人:万耀文,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]投资人:罗晓兰,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]
|
6 | 2020-06-01 | 其他变更 |
姓名:樊磊,职务:监事;姓名:陈岚玲,职务:经理;姓名:陈岚玲,职务:执行董事;
|
姓名:罗晓兰,职务:执行董事;姓名:万耀文,职务:监事;姓名:罗晓兰,职务:经理;
|
7 | 2020-06-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈岚玲 ; [退出]投资人:樊磊 ; [退出]
|
投资人:万耀文 ; [新增]投资人:罗晓兰 ; [新增]
|
8 | 2020-06-01 | 法定代表人变更 |
陈岚玲
|
罗晓兰
|
9 | 2017-11-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:范丽平,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]投资人:游灵通,出资额:100万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [退出]
|
投资人:陈岚玲,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]投资人:樊磊,出资额:100万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2046-12-06; [新增]
|
10 | 2017-11-06 | 法定代表人变更 |
范丽平
|
陈岚玲
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付