序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 法定代表人信息 |
姓名:郭瑞;任职截止日期:2023-12-21;任职起始日期:2020-12-22;
|
姓名:孙立国;任职截止日期:2024-05-05;任职起始日期:2021-05-06;
|
2 | 2021-05-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-12-21;任职起始日期:2020-12-22;姓名:陈会敏;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2021-05-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-12-21;任职起始日期:2020-12-22;姓名:郭瑞;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2021-05-13 | 法定代表人 |
郭瑞
|
孙立国
|
5 | 2021-05-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-12-21;任职起始日期:2020-12-22;姓名:郭瑞;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2021-05-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
袁振果
|
7 | 2021-05-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
孙立国
|
8 | 2021-05-13 | 负责人变更 |
姓名:郭瑞; [退出]
|
姓名:孙立国; [新增]
|
9 | 2021-05-13 | 负责人变更 |
郭瑞 [退出]
|
孙立国 [新增]
|
10 | 2021-05-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付