序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔立新*,高淼,余晓娟
|
崔立新*,石宇,王辉
|
2 | 2021-01-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
高淼,韩峰*,余晓娟
|
崔立新*,高淼,余晓娟
|
3 | 2021-01-15 | 法定代表人 |
韩峰
|
崔立新
|
4 | 2019-09-24 | 法定代表人 |
孟昭元
|
韩峰
|
5 | 2019-09-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
高淼,孟昭元*,余晓娟
|
高淼,韩峰*,余晓娟
|
6 | 2017-02-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
程建军,刘宝柯,田应坪*
|
高淼,孟昭元*,余晓娟
|
7 | 2017-02-03 | 法定代表人 |
田应坪
|
孟昭元
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付