序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩立新 董事,总经理康杰 董事长苏和平 董事王强 董事 [退出]赵美树 监事周海涛 副董事长
|
韩立新 董事,总经理康杰 董事长李玉波 董事 [新增]苏和平 董事赵美树 监事周海涛 副董事长朱辉 监事 [新增]
|
2 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高智军 董事长 [退出]韩立新 董事,总经理苏和平 董事王强 董事赵美树 监事周海涛 副董事长
|
韩立新 董事,总经理康杰 董事长 [新增]苏和平 董事王强 董事赵美树 监事周海涛 副董事长
|
3 | 2021-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高智军(董事长)
|
康杰(董事长)
|
4 | 2021-12-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:氨(液氨)、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。 一般经营项目:种植、养殖;蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售;合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料【复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料】、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售
|
危险化学品经营;危险化学品生产;危险化学品仓储;热力生产和供应;肥料生产;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;肥料销售;生物有机肥料研****;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研****;化工产品生产(不含许可类化工产品);化肥销售;工程和技术研究和试验****展;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)
|
5 | 2021-12-10 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
6 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩立新 董事,总经理姜勇 董事长,经理 [退出]苏和平 董事王强 董事赵美树 监事周海涛 副董事长
|
高智军 董事长 [新增]韩立新 董事,总经理苏和平 董事王强 董事赵美树 监事周海涛 副董事长
|
7 | 2021-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜勇(董事长)
|
高智军(董事长)
|
8 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩立新(总经理,董事),赵美树(监事),苏和平(董事),姜勇(董事长,经理),王强(董事),黄刚(董事) [退出]
|
韩立新(总经理,董事),赵美树(监事),苏和平(董事),姜勇(董事长,经理),王强(董事),周海涛(副董事长) [新增]
|
9 | 2019-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永红(董事), [退出]赵美树(监事),尹成国(董事), [退出]乔建国(总经理), [退出]姜勇(董事长),王强(董事),黄刚(董事)
|
韩立新(董事兼总经理), [新增]赵美树(监事),苏和平(董事), [新增]姜勇(董事长),王强(董事),黄刚(董事)
|
10 | 2019-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永红(董事), [退出]赵美树(监事),尹成国(董事), [退出]姜勇(经理,董事长),王强(董事),黄刚(董事)
|
韩立新(总经理,董事), [新增]赵美树(监事),苏和平(董事), [新增]姜勇(董事长,经理),王强(董事),黄刚(董事)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付