序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
廖政地,执行董事兼总经理
|
2 | 2019-01-23 | 法定代表人变更 |
|
廖政地
|
3 | 2016-07-07 | 清算组备案 |
|
/
|
4 | 2016-07-07 | 分公司/分支机构备案 |
|
/
|
5 | 2016-07-07 | 联络员备案 |
|
/
|
6 | 2016-07-07 | 财务负责人 |
|
/
|
7 | 2016-07-07 | 换****证照 |
|
/
|
8 | 2014-04-22 | 换****证照 |
|
/
|
9 | 2011-03-15 | 实收资本变更 |
|
2380( + 72.46377% )
|
10 | 2011-03-15 | 注册资本(金)变更 |
|
2380( + 72.46377% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付