序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆纲(董事)李波(董事)陈国栋(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事会主席)田新宇(董事)梁莹(监事)王齐常(董事) [退出]汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)段勤涛(董事)
|
骆纲(董事)李波(董事)陈国栋(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事会主席)田新宇(董事)梁莹(监事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)段勤涛(董事)宋鸿娟(董事) [新增]
|
2 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆纲(董事)李波(董事)陈国栋(监事)梁莹(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事) [退出]田新宇(董事)王齐常(董事)蔡克容(董事) [退出]汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)
|
骆纲(董事)李波(董事)陈国栋(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事会主席) [新增]田新宇(董事)梁莹(监事)王齐常(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)段勤涛(董事) [新增]
|
3 | 2021-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆纲(董事)李波(董事)徐化杰(监事) [退出]梁莹(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事)田新宇(董事)王齐常(董事)蔡克容(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)
|
骆纲(董事)李波(董事)陈国栋(监事) [新增]梁莹(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事)田新宇(董事)王齐常(董事)蔡克容(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)
|
4 | 2021-09-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
轨道车辆、电气化铁路施工维修检测用车辆、大中型养路机械、城市轨道交通车辆、线路维修机械、物料搬运设备、铁路机车车辆及零部件、铁路接触网零部件、铁路专用设备及器材、集装箱、钢结构产品、成套机械设备及零部件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁服务;车用空调器制造安装;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);本系统职工培训;铁路、公路运输代理服务;铁路货物运输延伸服务及货场、专用线服务;仓储、装卸、搬运服务;住宿;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:轨道车辆、电气化铁路施工维修检测用车辆、大中型养路机械、城市轨道交通车辆、线路维修机械、物料搬运设备、铁路机车车辆及零部件、铁路接触网零部件、铁路专用设备及器材、集装箱、钢结构产品、成套机械设备及零部件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁服务;车用空调器制造安装;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);本系统职工培训;铁路、公路运输代理服务;铁路货物运输延伸服务及货场、专用线服务;仓储、装卸、搬运服务;住宿;房屋租赁;铁路工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2021-09-10 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司(非上市)
|
其他股份有限公司(上市)
|
6 | 2021-09-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
40000
|
53333.340000( + 33.33335% )
|
7 | 2021-09-10 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆纲(董事)李波(董事)徐化杰(监事)梁莹(监事)王书群(监事)王齐常(董事)罗居正(董事) [退出]杨林勇(董事兼总经理)田新宇(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)
|
骆纲(董事)李波(董事)徐化杰(监事)梁莹(监事)杨林勇(董事兼总经理)王书群(监事)田新宇(董事)王齐常(董事)蔡克容(董事) [新增]汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长)
|
9 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆纲(董事)李波(董事)徐化杰(监事)梁莹(监事)王书群(监事)王齐常(董事)罗居正(董事)杨林勇(董事兼总经理)杨厚昌(董事长) [退出]田新宇(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)
|
骆纲(董事)李波(董事)徐化杰(监事)梁莹(监事)王书群(监事)王齐常(董事)罗居正(董事)杨林勇(董事兼总经理)田新宇(董事)汤湘希(董事)赵章焰(董事)张伟(董事长) [新增]
|
10 | 2020-08-27 | 其他事项备案 |
3441289-2126
|
*****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付