序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 监事信息 |
蔡丽华(监事) [退出]
|
陈丽英(监事) [新增]
|
2 | 2022-05-31 | 章程或章程修正案通过日期 |
2013-08-01
|
2022-05-30
|
3 | 2022-05-31 | 成员 |
蔡丽华(监事)
|
陈丽英(监事)
|
4 | 2022-05-31 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张全海 80.0(万元)80.00% 蔡丽华 20.0(万元)20.00%
|
张全海 80.0(万元)80.00% 陈丽英 20.0(万元)20.00%
|
5 | 2017-11-17 | 统一社会信用代码 |
|
*****L
|
6 | 2017-11-17 | 其他事项备案 |
|
*****L
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付