序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-30 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
2 | 2015-02-10 | 股东备案 |
|
王忠英,监事; [新增]张卫国,执行董事,经理
|
3 | 2015-02-10 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2013-09-30 | 股东备案 |
|
刘迁,监事; [新增]张卫国,执行董事,经理
|
5 | 2013-09-30 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
6 | 2010-12-28 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
7 | 2010-12-28 | 法定代表人变更 |
|
张卫国
|
8 | 2010-12-28 | 股东备案 |
|
黎带容,经理; [新增]张卫国,执行董事;周影红,监事 [新增]
|
9 | 2009-12-08 | 股东备案 |
|
麦满华,执行董事; [新增]张卫国,监事,经理 [新增]
|
10 | 2009-12-08 | 法定代表人变更 |
|
麦满华
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付