序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 经理备案 |
徐湧浩
|
张国梅*
|
2 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
徐湧浩
|
张国梅
|
3 | 2019-11-10 | 章程备案 |
2018-12-18章程备案
|
2019-10-24章程备案
|
4 | 2019-11-10 | 投资人(股权)变更 |
金洪明;陆云红;孙荣岐;
|
金洪明;陆云红;
|
5 | 2019-01-17 | 章程备案 |
-
|
2018-12-18章程备案
|
6 | 2019-01-17 | 投资人(股权)变更 |
陆云红;金洪明;
|
金洪明;陆云红;孙荣岐;
|
7 | 2018-05-10 | 经理备案 |
刘会会
|
徐湧浩
|
8 | 2018-05-10 | 法定代表人变更 |
刘会会
|
徐湧浩
|
9 | 2018-01-02 | 法定代表人变更 |
吕海龙
|
刘会会
|
10 | 2018-01-02 | 投资人(股权)变更 |
张佳文;陆云红;包文强;上海尚幽企业管理合伙企业(有限合伙);夏炜;
|
陆云红;金洪明;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付