序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴伟买亮 [退出]
|
吴伟张晓磊 [新增]
|
2 | 2021-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
买亮
|
张晓磊
|
3 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
卢桂霞
|
文杰
|
4 | 2020-03-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
工程勘察专业类(工程测量)(限电力工程中使用);电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程勘察专业类(工程测量)(限电力工程中使用);电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-03-20 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
6 | 2019-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马龙
|
买亮
|
7 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴伟马龙 [退出]
|
吴伟买亮 [新增]
|
8 | 2017-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:顾海鹂
|
证件号码:*****姓名:马龙
|
9 | 2017-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,吴伟,1968-03-11;执行董事兼总经理,张福勇,1976-08-18;
|
执行董事兼总经理,马龙,1984( + 0.40486% )-07-08;监事,吴伟,1968-03-11;
|
10 | 2017-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:顾海鹂
|
证件号码:*****7,姓名:马龙
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付