序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
麻艳玲
|
张永波
|
2 | 2018-11-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨卫东
|
麻艳玲
|
3 | 2017-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王静 [退出]
|
杨卫东 [新增]
|
4 | 2017-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王静
|
杨卫东
|
5 | 2015-12-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
见《中华人民共和国金融许可证》B0001U323060021号。
|
见《中华人民共和国金融许可证》B0001S323060048号。
|
6 | 2015-12-03 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
中国工商银行股份有限公司大庆大地分理处
|
中国工商银行股份有限公司大庆大地支行
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付