序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-21 | 法定代表人变更 |
姜正均
|
张艳辉
|
2 | 2016-06-21 | 投资人(股权)变更 |
郁凤平;姜正均;
|
张艳辉*;吕红玲;
|
3 | 2016-06-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-06-16章程修正案
|
4 | 2016-06-21 | 监事备案 |
郁凤平
|
吕红玲
|
5 | 2009-11-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋志龙
|
姜正均
|
6 | 2009-11-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郁凤平 出资 4.900000万人民币 比例 49.0000%;蒋志龙 出资 5.100000万人民币 比例 51.0000%;
|
郁凤平 出资 4.900000万人民币 比例 49.0000%;姜正均 出资 5.100000万人民币 比例 51.0000%;
|
7 | 2009-11-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郁凤平 出资 4.900000万人民币;蒋志龙 出资 5.100000万人民币;
|
郁凤平 出资 4.900000万人民币;姜正均 出资 5.100000万人民币;
|
8 | 2008-08-04 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海川邦餐饮管理有限公司
|
上海川邦餐饮有限公司
|
9 | 2008-08-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
餐饮企业管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
中型饭店(含熟食卤味)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付