序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 法定代表人变更 |
牛之岳
|
张萍萍
|
2 | 2021-09-13 | 投资人(股权)变更 |
牛立志;王廷林;牛之岳;时云勇;戴朝峰;
|
上海一鸿教育投资管理有限公司;
|
3 | 2021-09-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-09-13 | 监事备案 |
牛朵朵
|
刘赋
|
5 | 2021-09-13 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01章程备案
|
6 | 2021-03-22 | 监事备案 |
牛朵朵;张志强
|
牛朵朵
|
7 | 2021-03-22 | 经理备案 |
牛立志
|
-
|
8 | 2021-03-22 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2021-03-22 | 名称变更 |
上海赋仙桥投资股份有限公司
|
上海赋仙桥投资有限公司
|
10 | 2021-03-22 | 章程备案 |
-
|
2021-03-16章程备案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付