序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-30 | 董事备案 |
郑声滔 [退出]
|
方建国 [新增]
|
2 | 2018-09-30 | 经理备案 |
郑声滔 [退出]
|
方建国 [新增]
|
3 | 2018-09-30 | 法定代表人变更 |
郑声滔
|
方建国
|
4 | 2017-08-25 | 投资人(股权)变更 |
郑声滔 证照号码:******************;杨金梅 证照号码:******************; [退出]
|
郑声滔 证照号码:******************;赵忠权 证照号码:******************; [新增]
|
5 | 2017-08-25 | 章程备案 |
旧章程
|
2017-08-22股东
|
6 | 2017-08-25 | 监事备案 |
杨金梅 [退出]
|
赵忠权 [新增]
|
7 | 2017-08-25 | 投资人(股权)变更 |
郑声滔 证照号码********* 证照号码:******;
|
郑声滔 证照号码********* 证照号码:******;
|
8 | 2017-01-20 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2017-01-19
|
9 | 2017-01-20 | 住所变更 |
福建省漳州市芗城区九龙大道1029号新城苑北区2幢2904号
|
漳州市芗城区漳华路与新华北路交汇处民兴北郡6#D06
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付