序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 经营范围变更 |
网上贸易代理;计算机软件技术开****、技术咨询、技术推广;广告设计、制作、代理、****布;仓储服务;包装服务;海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理;国内货运代理;货物及技术进出口;普通货运、货物专用运输(集装箱);煤炭、木材批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)国内货物运输代理;广告制作;包装服务;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;木材销售;煤炭及制品销售;技术进出口;信息技术咨询服务;国际货物运输代理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程造价咨询业务;对外承包工程;有色金属合金销售;餐饮管理;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品经营;建筑劳务分包;各类工程建设活动;保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2021-08-16 | 经营范围变更 |
互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容;网上贸易代理;计算机软件技术开****、技术咨询、技术推广;广告设计、制作、代理、****布;仓储服务;包装服务;海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理;国内货运代理;货物及技术进出口;普通货运、货物专用运输(集装箱);煤炭、木材批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)国内货物运输代理;广告制作;包装服务;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;木材销售;煤炭及制品销售;技术进出口;信息技术咨询服务;国际货物运输代理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程造价咨询业务;对外承包工程;有色金属合金销售;餐饮管理;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品经营;建筑劳务分包;各类工程建设活动;保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2021-03-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-17;任职起始日期:2019-03-18;姓名:王磊;
|
任职截止日期:2023-09-21;任职起始日期:2020-09-22;姓名:王晨阳;
|
4 | 2021-03-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-10-15;任职起始日期:2013-10-16;
|
任职截止日期:2023-09-21;任职起始日期:2020-09-22;
|
5 | 2021-03-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-17;任职起始日期:2019-03-18;姓名:魏彦云;
|
任职截止日期:2023-09-21;任职起始日期:2020-09-22;姓名:谢新海;
|
6 | 2021-03-30 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-17;任职起始日期:2019-03-18;姓名:杨明波;
|
任职截止日期:2023-09-21;任职起始日期:2020-09-22;姓名:杨春雷;
|
7 | 2019-06-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2016-10-15;任职起始日期:2013-10-16;姓名:付俊伍;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2019-06-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2016-10-15;任职起始日期:2013-10-16;姓名:李世辉;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2019-06-13 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-10-15;任职起始日期:2013-10-16;姓名:殷勇;
|
任职截止日期:2022-03-17;任职起始日期:2019-03-18;姓名:王磊;
|
10 | 2019-05-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2016-10-15;任职起始日期:2013-10-16;姓名:李世辉;
|
任职截止日期:2022-03-17;任职起始日期:2019-03-18;姓名:吕靖;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付