序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2025-12-10
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-09-17 | 经营范围变更 |
电气机械及器材、照明器具、新型平板显示器件、液晶显示器产品、新型电子元器件及配件的研****、制造、加工及销售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋销售及租赁;物业管理服务;室内外装饰工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:电气机械设备销售;五金产品批****;五金产品零售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;林业产品销售;照明器具销售;显示器件销售;电子元器件批****;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;物业管理;住房租赁;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口;房地产开****经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2019-07-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波均胜房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 均胜集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2019-07-04 | 名称变更 |
宁波均胜万投置业有限公司
|
宁波均万创新电气有限公司
|
5 | 2019-07-04 | 经营范围变更 |
房地产开****经营;房屋租赁;物业管理服务;装饰装潢工程施工。
|
电气机械及器材、照明器具、新型平板显示器件、液晶显示器产品、新型电子元器件及配件的研****、制造、加工及销售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋销售及租赁;物业管理服务;室内外装饰工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-04-23 | 法定代表人变更 |
丁宁
|
朱雪松
|
7 | 2019-04-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波鄞州云邦房地产信息咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 宁波均胜房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁波均胜房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
8 | 2019-04-23 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2019-04-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张震;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘忠;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张震;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱雪松;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 刘忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱雪松; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 葛忠诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鲍康宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 冯建光; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 朱雪松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 葛忠诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鲍康宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付