序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-17 | 联络员备案 |
赖桂秀 *** 备案手机:***
|
李乐乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-07-04 | 联络员备案 |
刘子明 *** 备案手机:***
|
赖桂秀 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-07-04 | 负责人变更 |
陆岑 [退出]
|
李乐乐 [新增]
|
4 | 2018-07-04 | 财务负责人 |
刘子明 ***
|
赖桂秀 ***
|
5 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
黄军民 *** 备案手机:***
|
刘子明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-09-18 | 负责人变更 |
谭胜勇 [退出]
|
陆岑 [新增]
|
7 | 2017-08-03 | 负责人变更 |
黄军民 [退出]
|
谭胜勇 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付