序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 张琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施中安; 证件号码: R******(*); 职位: 董事;姓名: 楼兰琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 张琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施中安; 证件号码: R******(*); 职位: 董事;姓名: 李小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 楼兰琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
孙志华
|
李小龙
|
3 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********33099D
|
4 | 2016-04-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张绍宏;组织机构: 陈玉蓉 职务: 董事;施中安 职务: 董事;张琳 职务: 监事;张绍宏 职务: 董事长兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 孙志华;组织机构: 楼兰琴 职务: 董事;施中安 职务: 董事;孙志华 职务: 董事长兼总经理;张琳 职务: 监事;
|
5 | 2014-04-21 | 投资人(股权)变更 |
股东: 汇骏(国际)控股有限公司, ****万; [退出]组织机构: 陈玉蓉 职务: 董事;李娟 职务: 监事; [退出]施中安 职务: 董事;施中安 职务: 总经理;张绍宏 职务: 董事长;
|
股东: 香港汇源地产有限公司, ****万; [新增]组织机构: 陈玉蓉 职务: 董事;施中安 职务: 董事;张琳 职务: 监事; [新增]张绍宏 职务: 董事长兼总经理;
|
6 | 2009-06-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 投资管理,投资咨询(除证券、期货),物业管理,室内外装饰设计、施工(凭资质);
|
经营范围: 投资管理,投资咨询(除证券、期货),物业管理,室内外装饰设计、施工;
|
7 | 2008-02-13 | 实收资本变更 |
实收资本: 0万美元;
|
实收资本: 2999万美元;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付