序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 监事备案 |
付良瑜 [退出]
|
王亮同 [新增]
|
2 | 2019-12-20 | 监事备案 |
王菊丽 [退出]
|
付良瑜 [新增]
|
3 | 2019-12-20 | 法定代表人变更 |
马彬
|
李彦龙
|
4 | 2019-12-20 | 投资人(股权)变更 |
付良瑜; [退出]马彬; [退出]
|
李彦龙; [新增]王亮同; [新增]王家全; [新增]
|
5 | 2019-12-20 | 章程备案 |
无
|
2019-12-13章程备案
|
6 | 2018-06-15 | 投资人(股权)变更 |
王菊丽; [退出]刘立芳; [退出]
|
马彬; [新增]付良瑜; [新增]
|
7 | 2018-06-15 | 法定代表人变更 |
刘立芳
|
马彬
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付