序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
9赵国瑞;21李成林;26张泉;28张晓萍;1王玉芝;2韩国清;3黄鑫;4崔明达;5刘秀云;6李玉环;7王杰;8秦玉轩;10李成海;11乔玉珍;12秦玉文;13张晓明;14翟庆革;15王振华;16任凤明;17李素香;18柳秀贤;19金宏伟;20王振国;22吴翠兰;23李有;24孙本学;25宋庆芳;27杜恩臣;29李永泉;30李振新;31张长****;32于明山;33马晨东;34李克彦;35刘君;36朱晓雷;37杨川明;38王宝全;39王静;40唐素君;41翟英凯;42董玉清;43程权利;44盛艳荣;45吴长英;46蒋贵林;47薛玲;48洪成艳;
|
41赵国瑞;28李成林;33张泉;35张晓萍;1王玉芝;2韩国清;3黄鑫;4崔明达;5刘秀云;6李玉环;7王杰;8秦玉轩;9蒋贵林;10薛玲;11洪成艳;12李克彦;13刘君;14朱晓雷;15杨川明;16王宝全;17王静;18唐素君;19翟英凯;20董玉清;21程权利;22盛艳荣;23吴长英;24李素香;25柳秀贤;26金宏伟;27王振国;29吴翠兰;30李有;31孙本学;32宋庆芳;34杜恩臣;36李永泉;37李振新;38张长****;39于明山;40马晨东;42李成海;43乔玉珍;44秦玉文;45张晓明;46翟庆革;47王振华;
|
2 | 2021-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
3赵国瑞;34李成林;40张泉;12张晓萍;1王杰;2秦玉轩;4李成海;5乔玉珍;6秦玉文;7吴长英;8蒋贵林;9薛玲;10洪成艳;11杜恩臣;13李永泉;14李振新;15张长****;16于明山;17马晨东;18李克彦;19刘君;20朱晓雷;21唐素君;22翟英凯;23董玉清;24程权利;25盛艳荣;26张晓明;27翟庆革;28王振华;29任凤明;30李素香;31柳秀贤;32金宏伟;33王振国;35谷茂羲;36吴翠兰;37李有;38孙本学;39宋庆芳;41杨川明;42王宝全;43王静;44王玉芝;45韩国清;46黄鑫;47崔明达;48刘秀云;49李玉环;
|
9赵国瑞;21李成林;26张泉;28张晓萍;1王玉芝;2韩国清;3黄鑫;4崔明达;5刘秀云;6李玉环;7王杰;8秦玉轩;10李成海;11乔玉珍;12秦玉文;13张晓明;14翟庆革;15王振华;16任凤明;17李素香;18柳秀贤;19金宏伟;20王振国;22吴翠兰;23李有;24孙本学;25宋庆芳;27杜恩臣;29李永泉;30李振新;31张长****;32于明山;33马晨东;34李克彦;35刘君;36朱晓雷;37杨川明;38王宝全;39王静;40唐素君;41翟英凯;42董玉清;43程权利;44盛艳荣;45吴长英;46蒋贵林;47薛玲;48洪成艳;
|
3 | 2018-08-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5200
|
10000
|
4 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1赵国瑞董事;2李成林董事长兼总经理;5张泉董事;4刘继成监事;3何孝刚监事;
|
2赵国瑞董事;3李成林董事长;1张泉董事;7刘继成董事;6李洋*董事兼总经理;5张晓萍监事;4何孝刚监事;
|
5 | 2018-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李成林
|
李洋
|
6 | 2018-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测;经营货物及技术进出口(以上项目涉及资质证的凭资质证经营)
|
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、铸造、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测;经营货物及技术进出口;技术咨询、技术服务、建筑服务、生活服务。
|
7 | 2018-04-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测;经营货物及技术进出口(以上项目涉及资质证的凭资质证经营)
|
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、铸造、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测;经营货物及技术进出口(以上项目涉及资质证的凭资质证经营)
|
8 | 2015-11-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测。(以上项目涉及资质证的凭资质证经营)
|
风机、除尘器、除渣机、采暖通风设备制造、安装、销售;铆焊、机械加工;结构件、风机配件制作及销售;风机检验检测;经营货物及技术进出口(以上项目涉及资质证的凭资质证经营)
|
9 | 2015-06-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
16赵国瑞;4李成林;32张泉;34张晓萍;1李素香;2乔玉珍;3蒋贵林;5李玉环;6刘秀云;7薛玲;8莫丽娟;9崔明达;10吴翠兰;11柳秀贤;12金宏伟;13王振国;14王杰;15秦玉轩;17李成海;18王静;19王玉芝;20韩国清;21洪成艳;22杜恩臣;23宋庆芳;24秦玉文;25吴长英;26朱晓雷;27唐素君;28翟英凯;29杨川明;30王伟;31黄鑫;33王宝全;35李永泉;36马晨东;37李克彦;38刘君;39李振新;40于明山;41谷茂羲;42李有;43孙本学;44董玉清;45程权利;46盛艳荣;47张晓明;48翟庆革;49王振华;50任凤明;
|
20赵国瑞;24李成林;25张泉;38张晓萍;1张长****;2秦玉文;3吴长英;4朱晓雷;5唐素君;6翟英凯;7董玉清;8程权利;9盛艳荣;10张晓明;11翟庆革;12王振华;13任凤明;14李素香;15柳秀贤;16金宏伟;17王振国;18王杰;19秦玉轩;21李成海;22乔玉珍;23蒋贵林;26杨川明;27王宝全;28王静;29王玉芝;30韩国清;31黄鑫;32崔明达;33李玉环;34刘秀云;35薛玲;36洪成艳;37杜恩臣;39李永泉;40李振新;41于明山;42马晨东;43李克彦;44刘君;45谷茂羲;46吴翠兰;47李有;48孙本学;49宋庆芳;
|
10 | 2015-06-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000
|
5200
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付