序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 负责人变更 |
曾友明 [退出]
|
李曙光 [新增]
|
2 | 2020-01-07 | 联络员备案 |
杨艳 *** 备案手机:***
|
杨艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-19 | 联络员备案 |
曾友明 *** 备案手机:***
|
杨艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-08-08 | 负责人变更 |
周璟 [退出]
|
曾友明 [新增]
|
5 | 2019-08-08 | 联络员备案 |
周璟 *** 备案手机:***
|
曾友明 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-07-10 | 财务负责人 |
曾友明 ***
|
周璟 ***
|
7 | 2019-07-10 | 联络员备案 |
曾友明 *** 备案手机:***
|
周璟 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-07-10 | 负责人变更 |
曾友明 [退出]
|
周璟 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付