序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 法定代表人 |
崔春丽
|
李洋洋
|
2 | 2022-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔春丽*,殷萌
|
李洋洋*,余珊
|
3 | 2022-04-08 | 投资人 |
崔春丽,自然人股东
|
李洋洋,自然人股东
|
4 | 2022-04-08 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理咨询;影视策划;翻译服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;企业管理咨询;翻译服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开****;计算机系统服务;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-11-17 | 住所 |
北京市海淀区高里掌路1号院6号楼202-12
|
北京市海淀区马连洼北路8号C座四层406-C107
|
6 | 2018-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔春丽*,杜焱
|
崔春丽*,殷萌
|
7 | 2017-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔春丽,杜焱*
|
崔春丽*,杜焱
|
8 | 2017-01-09 | 法定代表人 |
杜焱
|
崔春丽
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付