序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘少君 经理,执行董事 [退出]孙伟 监事 [退出]张云飞 监事
|
李翔 经理,执行董事 [新增]李亚昆 监事 [新增]张云飞 监事
|
2 | 2022-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘少君(执行董事)
|
李翔(执行董事)
|
3 | 2020-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴景强
|
刘少君
|
4 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴景强(执行董事,经理), [退出]张云飞(监事),侯建华(监事), [退出]刘光平(监事) [退出]
|
张云飞(监事),孙伟(监事), [新增]刘少君(执行董事,经理) [新增]
|
5 | 2014-11-14 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:侯铁铭
|
6 | 2014-11-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-08-21 至 2017-08-20
|
2007-08-21 至 2044-11-13
|
7 | 2014-11-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
1
|
8 | 2014-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜克信 [退出]李明涛 [退出]张云飞
|
侯建华 [新增]刘光平 [新增]吴景强 [新增]张云飞
|
9 | 2014-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜克信
|
吴景强
|
10 | 2014-11-14 | 主管部门(出资人) |
姓名: 身份证
|
姓名:侯铁铭 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付