序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
岳普湖县光正燃气有限公司四十二团分公司
|
岳普湖县火炬燃气有限公司龙口镇分公司
|
2 | 2020-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵克文
|
李锋
|
3 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李锋(负责人)
|
4 | 2019-09-12 | 其他事项备案 |
|
2
|
5 | 2019-09-12 | 其他事项备案 |
|
*
|
6 | 2019-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李锋
|
赵克文
|
7 | 2017-11-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):天然气设施管理及维护。行业代码: ****
|
经营范围: 天然气设施管理及维护。行业代码: ****
|
8 | 2017-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖中江
|
李锋
|
9 | 2016-03-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
岳普湖县庆源燃气有限责任公司四十二团分公司
|
岳普湖县光正燃气有限公司四十二团分公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付