序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
李自然,杨丽蓉*
|
李长生,杨丽蓉*
|
2 | 2020-03-31 | 住所 |
北京市平谷区马坊镇金河街106号院5号楼10层1015
|
北京市平谷区马坊镇金河北街17号院4号楼12层1203
|
3 | 2019-03-13 | 住所 |
北京市朝阳区鑫兆佳园15号楼4层513
|
北京市平谷区马坊镇金河街106号院5号楼10层1015
|
4 | 2019-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
李长青,杨丽蓉*
|
李自然,杨丽蓉*
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付