序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 负责人变更 |
李静霆 [退出]
|
杨小海 [新增]
|
2 | 2020-10-23 | 负责人变更 |
李枫 [退出]
|
李静霆 [新增]
|
3 | 2018-11-09 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2018-03-27 | 联络员备案 |
廖庆青 *** 备案手机:***
|
汤君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付