序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨政* 执行董事杨政* 经理卢翠翠 监事 [退出]
|
杨政* 执行董事杨政* 经理白双全 监事 [新增]
|
2 | 2017-07-28 | 经营范围 |
企业管理服务;企业管理顾问;市场调查;企业形象策划;销售日用品、工艺美术品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
企业管理服务;企业管理顾问;市场调查;企业形象策划;销售日用品、工艺美术品、食用农产品、礼品、机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具(不从事实体店铺经营)、玩具;会议服务;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);公共关系服务;设计、制作、代理、****布广告;技术开****、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;版权代理服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术进出口、货物进出口、代理进出口;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理;演出经纪。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
3 | 2017-06-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
迟曼莉* 执行董事 [退出]迟曼莉* 经理 [退出]徐波 监事 [退出]
|
杨政* 执行董事 [新增]杨政* 经理 [新增]卢翠翠 监事 [新增]
|
4 | 2017-06-07 | 法定代表人 |
迟曼莉
|
杨政
|
5 | 2016-11-29 | 登记管辖变更 |
丰台分局
|
海淀分局
|
6 | 2016-11-29 | 住所 |
北京市丰台区东铁营宋庄路6号401
|
北京市海淀区西三环北路89号10层C-01
|
7 | 2016-01-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭霞妹* 执行董事 [退出]康健 总经理 [退出]王京晶 监事 [退出]
|
迟曼莉* 执行董事 [新增]迟曼莉* 经理 [新增]徐波 监事 [新增]
|
8 | 2016-01-21 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2016-01-21 | 投资人 |
郭霞妹 自然人股东 [退出]康健 自然人股东 [退出]
|
北京食色天香美食文化传播有限公司 企业法人 [新增]
|
10 | 2016-01-21 | 法定代表人 |
郭霞妹
|
迟曼莉
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付