序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 法定代表人 |
薛凯峰
|
杨永光
|
2 | 2021-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
安洪玲,薛凯峰*
|
安洪玲,杨永光*
|
3 | 2020-07-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
安洪玲,谭舒文*
|
安洪玲,薛凯峰*
|
4 | 2020-07-08 | 投资人 |
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人
|
北京掌上易付管理咨询有限公司,企业法人
|
5 | 2020-07-08 | 法定代表人 |
谭舒文
|
薛凯峰
|
6 | 2019-05-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
金银凤,谭舒文*
|
安洪玲,谭舒文*
|
7 | 2018-12-28 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
8 | 2018-12-28 | 投资人 |
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人,牟春燕,自然人股东
|
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人
|
9 | 2018-02-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2018-02-09 | 投资人 |
牟春燕,自然人股东,谭舒文,自然人股东
|
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人,牟春燕,自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付