序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 法定代表人 |
谭舒文
|
杨永光
|
2 | 2021-12-30 | 投资人 |
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人,金银凤,自然人股东, [退出]谭舒文,自然人股东
|
北京掌上汇通科技****展有限公司,企业法人,谭舒文,自然人股东
|
3 | 2021-12-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
牟春燕,谭舒文* [退出]
|
牟春燕,杨永光* [新增]
|
4 | 2019-11-14 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2019-11-14 | 投资人 |
谭舒文 自然人股东金银凤 自然人股东
|
谭舒文 自然人股东金银凤 自然人股东北京掌上汇通科技****展有限公司 企业法人 [新增]
|
6 | 2019-11-14 | 经营范围 |
第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年08月18日);互联网信息服务。技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;租赁机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
互联网信息服务。技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;租赁机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2018-05-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
金银凤, [退出]牟春燕*
|
牟春燕,谭舒文* [新增]
|
8 | 2018-05-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
牟春燕* 执行董事牟春燕* 经理金银凤 监事 [退出]
|
谭舒文* 执行董事 [新增]谭舒文* 经理 [新增]牟春燕 监事
|
9 | 2018-05-07 | 投资人 |
金银凤 自然人股东牟春燕 自然人股东 [退出]
|
谭舒文 自然人股东 [新增]金银凤 自然人股东
|
10 | 2018-05-07 | 法定代表人 |
牟春燕
|
谭舒文
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付