序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-14 | 财务负责人 |
李周成 ***
|
杨洪 ***
|
2 | 2019-08-14 | 联络员备案 |
王武 *** 备案手机:***
|
杨向旭 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-08-14 | 负责人变更 |
李周成 [退出]
|
杨洪 [新增]
|
4 | 2018-06-14 | 负责人变更 |
扶卫权 [退出]
|
李周成 [新增]
|
5 | 2018-04-27 | 联络员备案 |
杨银珠 *** 备案手机:***
|
王武 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-04-22 | 负责人变更 |
张德平 [退出]
|
扶卫权 [新增]
|
7 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
肖哲 备案手机:*****
|
杨银珠 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
李周成
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付