序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-06-27 至 2017-06-26
|
2007-06-27 至 2027-06-26
|
2 | 2017-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋岩杨海燕
|
宋岩杨海燕
|
3 | 2017-06-21 | 财务负责人变更 |
|
翟安阳
|
4 | 2017-06-21 | 营业期限 |
2017-06-26
|
2027-06-26
|
5 | 2014-11-07 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:许均兰
|
6 | 2014-11-07 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:许均兰 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付