序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
林雷*,张世卿 [退出]
|
黄源, [新增]林雷*,姚飞飞 [新增]
|
2 | 2019-01-09 | 投资人 |
林雷 自然人股东 [退出]
|
林立魁 自然人股东 [新增]
|
3 | 2017-05-19 | 住所 |
北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢6层609
|
北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢11层1123
|
4 | 2016-05-17 | 住所 |
北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区1552号)
|
北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢6层609
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付