序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-28法定代表人变更。
|
2 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
梁哓明
|
梁小平
|
3 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁哓明 [退出]
|
梁小平 [新增]
|
4 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁晓明 [退出]
|
王莲贵 [新增]
|
5 | 2019-08-29 | 股东变更 |
王莲贵 [退出]
|
梁哓明 [新增]
|
6 | 2019-08-29 | 财务负责人 |
王莲贵 ***
|
梁哓明 ***
|
7 | 2019-08-29 | 章程备案 |
无
|
2019-08-28
|
8 | 2019-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王莲贵 [退出]
|
梁哓明 [新增]
|
9 | 2019-08-29 | 法定代表人变更 |
王莲贵
|
梁哓明
|
10 | 2018-01-22 | 股东变更 |
梁哓明 , [退出]王莲贵
|
王莲贵
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付