序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 投资人(股权)变更 |
梁证明; [退出]梅林峰;
|
梅林峰;
|
2 | 2020-07-27 | 监事备案 |
梁证明 [退出]
|
叶敏 [新增]
|
3 | 2020-07-27 | 章程备案 |
无
|
2020-06-05章程备案
|
4 | 2020-07-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-06-05 | 章程备案 |
无
|
2019-05-22章程备案
|
6 | 2019-06-05 | 投资人(股权)变更 |
韦志凯; [退出]梅林峰;梁证明;
|
梁证明;梅林峰;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付