序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 章程备案 |
无
|
2021-07-08章程备案
|
2 | 2021-07-19 | 监事备案 |
黄卫香
|
魏朝晖
|
3 | 2021-07-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2021-07-19 | 法定代表人变更 |
严晶晶
|
江舒适
|
5 | 2021-07-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2015-09-15~2025-09-14
|
2015-09-15~2041-09-14
|
6 | 2021-07-19 | 投资人(股权)变更 |
严晶晶;
|
江舒适*;魏朝晖;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付