序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 住所 |
北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02B室-215号
|
北京市海淀区安宁华庭一区9号楼1层101
|
2 | 2021-11-16 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示活动;会议服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2019-08-23 | 住所 |
北京市海淀区北清路68号24号楼D座3层724
|
北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02B室-215号
|
4 | 2019-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王勇强 执行董事;刘凯 经理; [退出]白瑞 监事
|
王勇强 执行董事;王勇强 经理;白瑞 监事
|
5 | 2019-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
白瑞,刘凯, [退出]王勇强*
|
白瑞,王勇强*
|
6 | 2019-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
王勇强* 执行董事刘凯 经理 [退出]白瑞 监事
|
王勇强* 执行董事王勇强* 经理白瑞 监事
|
7 | 2017-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘凯 执行董事;刘凯 经理;白瑞 监事
|
王勇强 执行董事; [新增]刘凯 经理;白瑞 监事
|
8 | 2017-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
白瑞,刘凯*
|
白瑞,刘凯,王勇强* [新增]
|
9 | 2017-05-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘凯* 执行董事刘凯* 经理白瑞 监事
|
王勇强* 执行董事 [新增]刘凯 经理白瑞 监事
|
10 | 2017-05-10 | 投资人 |
刘凯 自然人股东 [退出]白瑞 自然人股东
|
王勇强 自然人股东 [新增]白瑞 自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付