序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 法定代表人变更 |
解国兵
|
王宗宝
|
2 | 2021-09-30 | 投资人(股权)变更 |
解国兵;佛山欧神诺陶瓷有限公司;
|
王宗宝*;解国兵;
|
3 | 2021-09-30 | 章程备案 |
2020-05-22章程备案
|
2021-08-10章程备案
|
4 | 2021-09-30 | 监事备案 |
李耀明
|
周宏侠
|
5 | 2020-06-16 | 章程备案 |
2019-06-12章程修正案
|
2020-05-22章程备案
|
6 | 2020-06-16 | 住所变更 |
上海市普陀区真光路1473弄3号3层3264室
|
上海市奉贤区金碧路1998弄3号
|
7 | 2019-07-04 | 章程修正案备案 |
2018-01-31章程备案
|
2019-06-12章程修正案
|
8 | 2018-07-18 | 经理备案 |
郑文德
|
解国兵
|
9 | 2018-07-18 | 章程备案 |
-
|
2018-01-31章程备案
|
10 | 2018-07-18 | 法定代表人变更 |
郑文德
|
解国兵
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付